Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Art der Mitarbeit | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stimmberechtigte Mitglieder | ||||||
Michael Pfahler | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Andreas von Drateln | Kreistagsabgeordneter | Andreas von Drateln Kreistagsabgeordneter |
Dargo Porath | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Martino Persky | Kreistagsabgeordneter | Martino Persky Kreistagsabgeordneter |
Frank Priefert | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Uwe Schüler | Kreistagsabgeordneter | Uwe Schüler Kreistagsabgeordneter |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Art der Mitarbeit | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jörg-Martin Bächmann | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.12.2019 | 15.12.2023 | von 20.12.2019 bis 15.12.2023 | |||
Stefan Jochen Jurisch | Kreistagsabgeordneter, SPD, SPD-Kreistagsfraktion | Kreistagsabgeordneter, SPD, SPD-Kreistagsfraktion Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2019 | 09.06.2024 | von 16.09.2019 bis 09.06.2024 | ||
Thomas Czesky | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion B90/Die Grünen | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion B90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.12.2008 | 22.06.2014 | von 15.12.2008 bis 22.06.2014 |